CL 126/REP |
الأفعال التي تشير إلى قرارات وتوجيهات وتوصيات المجلس يرسم تحتها خط للتوكيد |
1- عقدت الدورة السادسة والعشرون بعد المائة للمجلس في روما يوم 11 ديسمبر/كانون الأول 2003 برئاسة السيد عزيز مكوار، الرئيس المستقل للمجلس.
2 - وافق المجلس على جدول الأعمال على النحو الوارد فى المرفق ألف بهذا التقرير.
3 - انتخــب المجلس كلاً من: السيد Mamadou Sissoko (بوركينا فاصو)، والسيدة Heidi Pihlatie (فنلندا)، والسيد Pedro Gordón Sarasqueta (بنما) نوابا لرئيس هذه الدورة.
4- - انتخب المجلس، بمقتضى اللائحة العامة للمنظمة، الدول التالية أعضاءً فى لجنة البرنامج للفترة نوفمبر/تشرين الثانى 2003 حتى نوفمبر/تشرين الثانى 2005:
الرئيس: | هولندا | (Ewald Wermuth) |
الأعضاء | أفغانستان | (Abdul Razak Ayazi) |
استراليا | (Brett James Hughes) | |
كندا | (Blair G. Hankey) | |
الجمهورية الدومينيكية | (Mario Arvelo Caamaño) | |
الهند | (Govindan Nair) | |
لبنان | (وفاء ضيقة) | |
ماليزيا | (Roseley Bin Khalid) | |
نيجيريا | (G. Lombin) | |
جنوب أفريقيا | (Ms Margaret Mohapi) |
5- - انتخب المجلس، بمقتضى اللائحة العامة للمنظمة، الدول التالية أعضاء فى لجنة المالية للفترة نوفمبر/تشرين الثانى 2003 حتى نوفمبر/تشرين الثانى 2005:
الرئيس: | بيرو | (Roberto Seminario Portocarrero) |
الأعضاء | كوت ديفوار | (Aboubakar Bakayoko) |
ايطاليا | (Augusto Zodda) | |
اليابان | (Ms Ryuko Inoue) | |
الكويت | (لمياء أحمد السقاف) | |
نيوزيلندا | (Simon J. Draper) | |
باكستان | (Mohammad Saleem Khan) | |
باراغواى | (Ms Ana María Baiardi Quesnel) | |
المملكة المتحدة | (Anthony Beattie) | |
الولايات المتحدة الأمريكية | (J. Michael Cleverley) | |
زمبابوى | (Ms Verenica Takaendesa) |
6- انتخب المجلس، بمقتضى اللائحة العامة للمنظمة، الدول الأعضاء السبع التالية لعضوية لجنة الشؤون الدستورية والقانونية للفترة نوفمبر/تشرين الثانى 2003 حتى نوفمبر/تشرين الثانى 2005:
كندا | العراق |
الجمهورية التشيكية | النيجر |
فرنسا | الفلبين |
غواتيمالا |
7- وفقا للقرار 6/99 الصادر عن الدورة الثلاثين لمؤتمر المنظمة فى 13/11/ 1999، طلب من المجلس أن ينتخب ستة أعضاء للمجلس التنفيذى لبرنامج الأغذية العالمى من بين الدول الأعضاء فى منظمة الأغذية والزراعة وذلك للفترة من 1/1/2004 إلى 31/12/2006.
8- انتخب المجلس الدول الأعضاء التالية، من القوائم التالية، لعضوية المجلس التنفيذى لبرنامج الأغذية العالمى لفترة ثلاث سنوات (من 1/1/2004 الى 31/12/2006)
القائمة | الأعضاء |
ألف | أنغولا |
باء | بنغلاديش |
سورية | |
جيم | السلفادور |
دال | هولندا |
الولايات المتحدة الأمريكية |
9- أخذ المجلس علما أن أيرلندا استقالت من المجلس التنفيذي لبرنامج الأغذية العالمي، ووافق على أن تشغل فنلندا المقعد الشاغر في القائمة دال لما تبقى من فترة المنصب التي تنتهي في 31/12/2005.
- عيّــن المجلـس، بمقتضــى المــادة 301.1111 مــن النظــام الأساســي لشـؤون الموظفيــن، سعــادة السفيـر Henri Fissore، السفير والممثل الدائم لإمارة موناكو لدى المنظمة، رئيسا مناوبــا أول للجنـة التظلمات.
11- رأى المجلس ضرورة تمديد فترة انعقاد الدورة الحادية والتسعين للجنة البرنامج والسادسة بعد المائة للجنة المالية، المقرر عقدهما من 10 الى 15 مايو/أيار. وطلب المجلس أن تحدد المواعيد الجديدة بالتشاور بين رئيسى لجنتى البرنامج والمالية المنتخبين حديثا وبين الرئيس المستقل للمجلس.
12- أبلغ أمين المجلس التنفيذي لبرنامج الأغذية العالمي مجلس المنظمة بأن دورة أكتوبر/تشرين الأول قد تغير موعدها ليصبح من 11 إلى 14 اكتوبر/تشرين الأول 2004.
13- وافق المجلس على الجدول الزمنى المؤقت لدورات الأجهزة الرياسية للمنظمة وأهم الاجتماعات الأخرى للفترة 2004-2005 على النحو الوارد فى المرفق دال بهذا التقرير.
14 - وافق المجلس على عقد دورته السابعة والعشرين بعد المائة فى روما خلال الفترة من 22 إلى 27 نوفمبر/تشرين الثانى2004 .
1 الوثائق CL 126/1; CL 126/INF/1; CL 126/PV/1.
2 الوثيقة: CL 126/PV/1.
3 الوثيقتان: CL 126/LIM/1; CL 126/PV/1.
4 الوثيقتان: CL 126/LIM/2; CL 126/PV/1.
5 الوثيقتان: CL 126/LIM/3; CL 126/PV/1.
6 الوثيقتان: CL 126/LIM/3; CL 126/PV/1.
7 الوثائق CL 126/6/LIM/5, CL 126/PV/1.
8 الوثائق: CL 126/2/Rev.2; CL 126/PV/1;
9 الوثيقة:CL 126/PV/1;