2001年 |
2002年 |
|||
一 月 |
||||
二 月 |
24 COFI |
26/2-2/3 |
22 ARC |
4-8 |
三 月 |
63 CCP |
6-9 |
26 NERC |
10-14 |
四 月 |
73 CCLM |
8-9 | ||
五 月 |
85 PC |
7-11 |
87 PC |
6-10 |
六 月 |
120 CL |
18-23 |
26 APRC |
24-28 |
七 月 |
||||
八 月 |
||||
九 月 |
86 PC |
17-21 |
88 PC |
9-13 |
十 月 |
72 CCLM |
1-2 |
74 CCLM |
2-3 |
十一月 | 31 C |
2-13 |
||
十二月 |
古尔邦节: | 2001年3月5日 | 古尔邦节: | 2002年2月23日 |
复活节: | 2001年4月15日 | 复活节: | 2002年3月31日 |
斋 月: | 2001年11月17日-12月15日 | 斋 月: | 2002年11月6日-12月5日 |
开斋节: | 2001年12月16日 | 开斋节: | 2002年12月6日 |
APRC | 亚洲及太平洋区域会议 | COFI | 渔业委员会 |
ARC | 非洲区域会议 | COFO | 林业委员会 |
C | 大 会 | ERC | 欧洲区域会议 |
CCLM | 章程及法律事务委员会 | FC | 财政委员会 |
CCP | 商品问题委员会 | LARC | 拉丁美洲及加勒比区域会议 |
CFS | 世界粮食安全委员会 | NERC | 近东区域会议 |
CL | 理事会 | PC | 计划委员会 |
COAG | 农业委员会 | WFD | 世界粮食日 |
计 划 委 员 会
(1999年11月—2001年11月)
主 席 |
成 员 | |
加拿大(R.Rose) |
澳大利亚(P.Ross) |
牙买加(R.C.Harrison) |
1/ 从本委员会第八十三届会议起由F.B.Zenny替代。 |
财 政 委 员 会
(1999年11月—2001年11月)
主 席 |
成 员 | |
摩洛哥(A.Mekouar) |
阿根廷(R.Villambrosa) |
瑞 士(R.Gerber) |
1/ 从本委员会第九十四届会议起由I.DiGiovan Battista女士替代。 2/ 从本委员会第九十五届会议起由K.Kyeong-ku替代。 3/ 从本委员会第九十五届会议起由C.Heileman女士替代。 |
章程及法律事务委员会
(1999年11月—2001年11月)
朝鲜民主主义人民共和国 |
塞内加尔 |
法 国 | 美利坚合众国 |
伊拉克 | 乌拉圭 |
马耳他 |
世界粮食计划署执行局, 2000年
任期截止于 |
粮农组织理事会选出 |
经社理事会选出 |
2001年12月31日 |
加拿大(D) |
刚果共和国(A) |
2002年12月31日 |
埃 及(A)1 |
法 国(D) |
2003年12月31日 |
孟加拉国(B)
|
丹 麦(D) |
1/ 这些席位中有一个席位在名单A(2000-2002年),名单B(2003-2005年),名单A(2006-2008年)与名单C(2009-2011年) 中包括的国家之间轮流。 2/ 代替西班牙。 3/ 代替澳大利亚。 |
粮农组织成员(180个)
(截止2001年6月23日)
阿富汗 |
法 国 |
尼日利亚 |