CL 123/INF/5 |
第一二三届会议 |
2002年10月28日-11月2日,罗马 |
成员国参加计划委员会和财政委员会的代表变动情况 |
1. 本组织总规则第XXVI条第4款(a)项规定,“如果委员会某一成员国的代表预计不能出席委员会的一届会议,或由于失去工作能力、死亡或任何其它原因不能履行他所代表的成员国在当选任期未满期间的职责,该成员国应尽早通知总干事和本委员会主席,并可以指派一名具有本条第一款所述资格和经历的替代代表。这一替代代表的资格和经历应通知理事会”。
2. 喀麦隆常驻粮农组织代表Michael Tabong Kima大使阁下于2002年8月27日函告总干事:喀麦隆常驻粮农组织副代表、二等参赞Medi Moungui先生将替代喀麦隆农业部农业生产局长Marc Samtana先生,从计划委员会第八十八届会议开始作为喀麦隆政府代表。还通知了计划委员会主席。
3. 兹附上Medi Moungui先生的资历概要(附录A)供理事会了解情况。
4. 本组织总规则第XXVII条第4款(a)项规定,“如果委员会某一成员国的代表预计不能出席委员会的一届会议,或由于失去工作能力、死亡或任何其它原因不能履行他所代表的成员国在当选任期未满期间的职责,该成员国应尽早通知总干事和本委员会主席,并可以指派一名具有本条第一款所述资格和经历的替代代表。这一替代代表的资格和经历应通知理事会”。
5. 日本常驻粮农组织代表、特命全权公使Eiji Suzuki先生于2002年7月16日函告总干事:该国政府指定他替代常驻粮农组织前代表Masato Ito先生,从财政委员会第一一O届会议开始作为日本政府代表。还通知了财政委员会主席。
6. 兹附上Eiji Suzuki先生的资历概要(附录B),供理事会了解情况。
7. 然而,2002年9月初,日本常驻粮农组织代表处通知总干事:日本常驻粮农组织代表Eiji Suzuki先生将不能出席财政委员会第一一O届会议。常驻代表处还通知:日本常驻粮农组织副代表Hideki Moronuki先生将代替Suzuki先生出席财政委员会第一一O届会议,日本常驻粮农组织副代表Fuhimiro Kabuta先生将代替Suzuki先生出席财政委员会第一O一届会议。财政委员会第一O一届会议将处理粮食计划署问题。还通知了财政委员会主席。
8. 兹附上Hideki Moronuki先生的资历概要(附录C)和Fuhimiro Kabuta先生的资历概要(附录D),供理事会了解情况。
9. 智利常驻粮农组织代表处于2002年9月27日照会本组织:财政委员会主席Humberto Molina Reyes先生将不能出席财政委员会第一O一届会议。常驻代表处还告知:智利共和国常驻粮农组织副代表Antonio Plaza Jimenez将代替Molina Reyes先生出席委员会第一O一届会议。
10. 兹附上Antonio Plaza Jimenez先生的资历概要(附录E),供理事会了解情况。
11. 塞内加尔共和国常驻粮农组织代表、大使Momar Gueye阁下于2002年10月4日函告总干事:该国政府指定Alassane Wele先生代替Abdoukarim Diouf先生,从财政委员会第一O一届会议开始作为塞内加尔政府代表。还通知了财政委员会主席。
12. 兹附上Alassane Wele先生的资历概要(附录F),供理事会了解情况。
姓名: |
Medi Moungui先生 |
现任职务: |
常驻粮农组织副代表、二等参赞(自2002年3月起) |
曾任主要职务: |
|
1985年9月-1986年6月 |
农业部乡村经济及农业推广培训员,地区农业学院农业研究处长,埃博洛瓦。 |
1986年7月-1988年2月 |
高级农业经济学家,负责项目融资的最新研究。农业部农业项目司研究及项目处长,雅温德。 |
1988年3月-1991年6月 |
高级农业经济学家,负责数据分析及项目模拟。农业部农业项目司研究及项目处长,雅温德。 |
1991年6月-1992年8月 |
高级农业经济学家,负责小型项目融资。农业部农业项目司研究及项目处长,雅温德。 |
1992年8月-1993年5月 |
高级农业经济学家,负责项目研究及立项以争取资金。农业部农业项目司研究及项目处长,雅温德。 |
1993年5月-2002年3月 |
项目规划、实施和评价司司长。喀麦隆西南省发展小组组长。 |
参加联合国及其专门机构的会议和活动: |
|
2002年9月 |
计划委员会第八十八届会议成员。 |
日 本
姓名: |
Eiji Suzuki先生 |
现任职务: |
常驻粮农组织代表、公使(自2002年7月起)。 |
曾任主要职务: |
|
1981年 |
林野厅行政事务课职员。农林水产省,东京。 |
1983年 |
农林水产省水产厅国际课组长,东京。 |
1985年 |
农林水产省食品销售局行政事务课组长,东京。 |
1988年 |
农林水产省经济局关贸总协定处次官,东京。 |
1992年 |
农林水产省林野厅计划课次官,东京。 |
1994年 |
农林水产省总务部行政事务课次官,东京。 |
1996年 |
农林水产省国际农业组织经济局协调员,东京。 |
1997年 |
青森县政府农林部次官。 |
1999年 |
建设省河流局协调员。 |
2001年 |
农林水产省食品局亚太经合组织处长官,东京。 |
参加联合国及其专门机构的会议和活动: |
|
日 本
姓名: |
Hideki Moronuki先生 |
现任职务: |
常驻粮农组织和粮食署副代表、一秘(自2000年6月处)。 |
曾任主要职务: |
|
1989年4月-1992年4月 |
农林水产省水产厅国际事务课南太平洋水产组职员,东京。 |
1997年5月-1999年7月 |
农林水产省水产厅公海水产课鲸鱼组副组长,东京。 |
1999年7月-2000年5月 |
农林水产省水产厅水产销售课贸易组组长,东京。 |
参加联合国及其专门机构的会议和活动: |
|
1992年4月-1994年4月 |
渔业部准专业官员(项目执行官员)。粮农组织东非地区和拉丁美洲及加勒比地区渔业项目协调及实施。 |
1994年4月-1997年5月 |
农林水产省水产厅国际事务课计划官员,东京。通过多边合作和谈判(粮农组织、联合国、经合发组织、南极海洋生物资源养护委员会),制定及实施渔业政策、处理国际渔业管理问题。 |
2001年11月 |
出席粮农组织大会第三十一届会议的日本代表团成员。 |
2002年9月 |
财政委员会第一OO届会议成员。
|
日 本
姓名: |
Fuhimiro Kabuta先生 |
现任职务: |
常驻粮农组织和粮食署副代表、一秘(自2001年9月起) |
曾任主要职务: |
|
1991年4月-1993年4月 |
农林水产省经济局财务课官员,东京。 |
1993年4月-1995年4月 |
农林水产大臣秘书,人事课官员,东京。 |
1996年8月-1998年8月 |
赴联合王国学习,由日本政府和日本国际合作厅资助。 |
1998年8月-1999年7月 |
农林水产省经济局国际合作规划课次官,东京。 |
1999年7月-2001年8月 |
农林水产大臣秘书,政策制定及评价课次官,东京。 |
参加联合国及其专门机构的会议和活动: |
|
1995年4月-1996年8月 |
农林水产省经济局国际经济课组长,东京。处理有关协助与世贸组织、经合发组织、贸发会议和八国集团首脑会议进行农产品贸易谈判的事务。 |
2001年11月 |
出席粮农组织大会第三十一届会议的日本代表团成员。 |
2002年10月 |
财政委员会第一O一届会议成员。
|
智 利
姓名: |
Antonio Plaza Jimenez先生 |
现任职务: |
智利常驻粮农组织副代表、二秘(自2001年1月起) |
曾任主要职务: |
|
1982年7月-1983年2月 |
智利投资和信贷银行金融分析员/股票交易人。 |
1983年3月-1984年2月 |
智利圣玛利亚养老金研究人员/股票交易员。 |
1986年1月-1987年7月 |
行政司外交官,圣地亚哥。 |
1987年7月-1991年4月 |
智利驻东京大使馆经济处负责智利与日本之间开展双边经济和贸易投资。 |
1991年5月-1992年1月 |
财政部外国投资委员会国际经济顾问,圣地亚哥。 |
1992年1月-1993年2月 |
美国组组长,圣地亚哥。 |
1993年3月-1996年1月 |
智利驻悉尼总领事馆贸易专员。 |
1996年1月-1996年5月 |
南美洲Flour Daniel销售研究专家。 |
1996年5月-1997年6月 |
南美洲Flour Daniel公司销售及商业开发经理。 |
1997年6月-1998年2月 |
Division of Flour Daniel,美洲设备公司南美地区业务开发经理。 |
1998年3月-1999年12月 |
农业部国际经济顾问,圣地亚哥。 |
参加联合国及其专门机构的会议和活动: |
|
2000年1月 |
智利驻粮农组织、粮食署执行局和农发基金管理大会代表。农发基金执行局成员。
|
塞内加尔
姓名: |
Alassane Wele先生 |
现任职务: |
塞内加尔常驻粮农组织副代表、二等参赞 |
曾任主要职务: |
|
1976年-1978年 |
文化部艺术局文化顾问,达喀尔。 |
1978年-1986年1月 |
文化部技术顾问,达喀尔。 |
1986年1月-1987年1月 |
建筑及城镇规划学校秘书长,达喀尔。 |
1987年1月-1993年11月 |
名胜古迹及纪念碑技术检查员。 |
1993年11月-2001年1月 |
艺术、文学和图书馆主任。 |
参加联合国及其专门机构的会议和活动: |