1. Le Conseil a tenu sa cent vingt-sixième session à Rome le 11 décembre 2003, sous la présidence de M. Aziz Mekouar, Président indépendant du Conseil.
2. Le Conseil a adopté l’ordre du jour tel qu’il figure à l’Annexe A du présent rapport.
3. Le Conseil a élu Vice-Présidents pour sa session: M. Mamadou Sissoko (Burkina Faso), Mme Heidi Pihlatie (Finlande) et M. Pedro Gordón Sarasqueta (Panama).
4. Conformément au Règlement général de l’Organisation, le Conseil a élu au Comité du Programme les membres ci-après pour la période allant de novembre 2003 à novembre 2005:
Président: |
Pays-Bas |
(Ewald Wermuth) |
Membres: |
Afghanistan |
(Abdul Razak Ayazi) |
Afrique du Sud |
(Mme Margaret Mohapi) | |
Australie |
(Brett James Hughes) | |
Canada |
(Blair G. Hankey) | |
Inde |
(Govindan Nair) | |
Jamaïque |
(Frederick B. Zenny) | |
Liban |
(Mme Wafaá Dikah) | |
Malaisie |
(Roseley Bin Khalid) | |
Nigéria |
(Gabriel G. Lombin) | |
République dominicaine |
(Mario Arvelo Caamaño) |
5. Conformément au Règlement général de l’Organisation, le Conseil a élu au Comité financier les membres ci-après pour la période allant de novembre 2003 à novembre 2005:
Président: |
Pérou |
(Roberto Seminario Portocarrero) |
Membres: |
Côte d’Ivoire |
(Aboubakar Bakayoko) |
États-Unis d’Amérique |
(J. Michael Cleverley) | |
Italie |
(Augusto Zodda) | |
Japon |
(Mme Ryuko Inoue) | |
Koweït |
(Mme Lamya Ahmed Al-Saqqaf) | |
Nouvelle-Zélande |
(Simon J. Draper) | |
Pakistan |
(Mohammad Saleem Khan) | |
Paraguay |
(Mme Ana María Baiardi Quesnel) | |
Royaume-Uni |
(Anthony Beattie) | |
Zimbabwe |
(Mme Verenica Takaendesa) |
6. Conformément au Règlement général de l’Organisation, le Conseil a élu les sept États Membres ci-après au Comité des questions constitutionnelles et juridiques pour la période allant de novembre 2003 à novembre 2005:
Canada |
Niger |
France |
Philippines |
Guatemala |
République tchèque |
Iraq |
|
7. Conformément à la Résolution 6/99 adoptée le 13 novembre 1999 par la Conférence de la FAO à sa trentième session, le Conseil a été appelé à élire six membres du Conseil d’administration du PAM parmi les États Membres de la FAO pour la période allant du 1er janvier 2004 au 31 décembre 2006.
8. Le Conseil a donc élu les membres des listes ci-après au Conseil d’administration du PAM pour un mandat de trois ans (du 1er janvier 2004 au 31 décembre 2006).
Liste |
Membres |
A |
Angola |
B |
Bangladesh |
C |
El Salvador |
D |
États-Unis d’Amérique |
9. Le Conseil a noté que l’Irlande avait démissionné du Conseil d’administration du PAM et est convenu que la Finlande occuperait le siège de la liste D devenu vacant, pour le reste du mandat, juqu’au 31 décembre 2005.
10. Conformément à l’article 301.1111 du Statut du personnel, la Conseil a désigné M. Henri Fissore, Ambassadeur et Représentant permanent de la Principauté de Monaco auprès de la FAO, premier Président suppléant du Comité de recours.
11. Le Conseil a estimé que la quatre-vingt onzième session du Comité du Programme et la cent sixième session du Comité financier, prévues l’une et l’autre du 10 au 15 mai 2004, devraient être prolongées. Le Conseil a demandé que les prolongations et les nouvelles dates qui en découleraient soient décidées par les présidents récemment élus du Comité du Programme et du Comité financier en consultation avec le Président indépendant du Conseil.
12. Le Secrétaire du Conseil d’administration du PAM a fait savoir au Conseil que la session d’octobre de cet organe avait été reprogrammée du 11 au 14 octobre 2004.
13. Le Conseil a approuvé le calendrier 2004 des sessions des organes directeurs et des autres réunions principales de la FAO et a pris note du calendrier pour 2005, tels que reproduits à l’Annexe D du présent rapport.
14. Le Conseil a décidé de tenir sa cent vingt-septième session du 22 au 27 novembre 2004.
_________________
1 CL 126/1; CL 126/INF/1; CL 126/PV/1.
2 CL 126/PV/1.
3 CL 126/LIM/1; CL 126/PV/1.
4 CL 126/LIM/2; CL 126/PV/1.
5 CL 126/LIM/3; CL 126/PV/1.
6 CL 126/INF/2; CL 126/LIM/4; CL126/PV/1.
7 CL 126/LIM/5; CL 126/PV/1.
8 CL 126/2-Rev. 2; CL 126/PV/1.
9 CL 126/PV/1.