1. Le Conseil a tenu sa cent vingt-deuxième session à Rome le 14 novembre 2001, sous la présidence de M. Aziz Mekouar, Président indépendant du Conseil.
2. Le Conseil a adopté l'ordre du jour tel qu'il figure à l'Annexe A du présent rapport.
3. Le Conseil a élu Vice-Présidents pour sa session: MM. Anton Kohler (Suisse) et David Blanco Zabala (Bolivie) et Mme Neela Gangadharan (Inde).
4. Conformément au Règlement général de l'Organisation, le Conseil a élu les membres ci-après pour la période allant de novembre 2001 à novembre 2003:
Président: | Pays-Bas | (J. Berteling) |
Membres: | Australie | (B. Hughes) |
Cameroun | (M. Samatana) | |
Canada | (B. Hankey) | |
Chine | (Z. Tang) | |
Colombie | (B. Gutiérrez Zuluaga Botero) | |
Liban | (A.H. Haidar) | |
Malaisie | (R. Bin Khalid) | |
Mali | (M.M. Touré) | |
Paraguay | (Mme A.M. Baiardi Quesnel) | |
Soudan | (M. S.M.A. Harbi) | |
5. Conformément au Règlement général de l'Organisation, le Conseil a élu au Comité financier les membres ci-après pour la période allant de novembre 2001 à novembre 2003:
Président: | Chili | (H.O. Molina Reyes) |
Membres: | États-Unis d'Amérique | (Mme C. Heileman) |
Japon | (M. Ito) | |
Koweït | (Mme F.J. Hayat) | |
Pakistan | (A.B. Khan) | |
Royaume-Uni | (A. Beattie) | |
Sénégal | (A. Diouf) | |
Suisse | (R. Gerber) | |
Tanzanie, République-Unie de | (Mme P.M. Hingi) |
6. Conformément au Règlement général de l'Organisation, le Conseil a élu les sept États Membres ci-après au Comité des questions constitutionnelles et juridiques pour la période allant de novembre 2001 à novembre 2003:
Canada
France Iraq Malte |
Niger Philippines Uruguay |
7. Conformément à la Résolution 6/99 adoptée le 13 novembre 1999 par la Conférence de la FAO à sa trentième session, le Conseil était appelé à élire six membres du Conseil d'administration du PAM parmi les États Membres de la FAO pour la période allant du 1er janvier 2002 au 31 décembre 2004.
8. Le Conseil a donc élu les membres des listes ci-après au Conseil d'administration du PAM pour un mandat de trois ans (du 1er janvier 2002 au 31 décembre 2004).
Liste | Membres | |
A | Érythrée Mauritanie |
|
B | Chine | |
C | Haïti | |
D | Allemagne Canada |
9. Le Conseil a rappelé qu'à sa cent dix-neuvième session, il était convenu qu'ayant démissionné le 31 décembre 2000, l'Espagne serait remplacée par le Portugal pour l'année 2001 et que, pour l'année 2002, le nom du pays qui la remplacerait serait communiqué avant la cent vingt-deuxième session du Conseil.
10. Le Conseil a été informé par une communication de l'Ambassade royale du Danemark en date du 10 octobre 2001 signée par le Coordonnateur des élections pour les États Membres de la liste D du PAM que, conformément à une réunion des pays de la liste D tenue le 2 octobre 2001, la Norvège remplacerait le Portugal pour l'année 2002.
11. Le Conseil a donc noté que le Portugal s'était retiré du Conseil d'administration du PAM et il est convenu que la Norvège occuperait le siège devenu vacant pour le reste du mandat expirant le 31 décembre 2002.
12. Le Conseil a été informé par une communication en date du 12 octobre 2001 émanant de la Représentante permanente de l'État du Koweït auprès de la FAO, en qualité de Présidente du Groupe régional pour le Proche-Orient, que l'Iraq avait décidé de renoncer au siège au Conseil d'administration du PAM obtenu du Conseil de la FAO (janvier 2001 à décembre 2003) et de conserver le siège obtenu du Conseil économique et social (janvier 2002 à décembre 2004). Le Conseil a également été informé que la Syrie siégerait pendant les deux ans restant à courir du mandat du siège obtenu du Conseil de la FAO (janvier 2002 à décembre 2003).
13. Le Conseil a donc noté que l'Iraq s'était retiré du siège au Conseil d'administration du PAM obtenu du Conseil de la FAO et il est convenu que la Syrie occuperait le siège devenu vacant pour le reste du mandat expirant le 31 décembre 2003.
14. Le Conseil a noté qu'il n'y avait pas de questions découlant de la trente et unième session de la Conférence sur lesquelles il devait se prononcer à cette session.
15. Le Conseil a approuvé le calendrier des sessions des organes directeurs et des autres réunions principales de la FAO pour 2002 et il a pris note du calendrier pour 2003, tel que reproduit à l'Annexe D du présent rapport.
16. Le Conseil a noté qu'à sa cent vingt-troisième session, en octobre 2002, il recevrait le calendrier provisoire pour 2003-2004 afin d'approuver le calendrier pour 2003.
17. Des membres de la région Asie et Pacifique ont proposé que les formules actuelles de représentation des diverses régions au Comité du Programme et au Comité financier soient revues. Cette proposition a été appuyée par des membres d'autres régions.
18. Le Conseil est convenu d'examiner cette question à sa cent vingt-troisième session en 2002.
19. Le Conseil a noté que l'affectation de M. Paul Ross, Représentant permanent suppléant de l'Australie auprès de la FAO, et celle de Mme Neela Gangadharan, Représentante permanente suppléante de l'Inde auprès de la FAO, touchaient à leur fin. Le Conseil les a remerciés de leur contribution remarquable aux activités de l'Organisation, de leur participation active aux délibérations des organes directeurs et de leur interaction très fructueuse avec leurs collègues représentants et avec le Secrétariat de la FAO.
20. Le Conseil a souhaité à M. Ross et à Mme Gangadharan tout le succès possible pour leurs tâches futures et leur a adressé tous ses vœux de réussite.
21. Le Conseil a décidé de tenir sa cent vingt-troisième session du 28 octobre au 2 novembre 2002.
_______________________________
1 CL 122/1-Rev.2; CL 122/INF/1; CL 122/PV/1.
2 CL 122/LIM/1; CL 122/LIM/1-Corr.1; CL 122/LIM/1-Corr.2; CL 122/LIM/1-Corr.3; CL 122/PV/1.
3 CL 122/LIM/2; CL 122/LIM/2-Corr.1; CL 122/LIM/2-Corr.2; CL 122/PV/1.
5 CL 121/8-Rev.1; CL 122/INF/2; CL 122/LIM/4; CL 122/PV/1.
I. QUESTIONS LIMINAIRES | |
1. |
Adoption de l'ordre du jour |
2. |
Élection des trois Vice-Présidents |
II. ÉLECTION DES COMITÉS | |
3. |
Élection du Président et des membres du Comité du Programme |
4. |
Élection du Président et des membres du Comité financier |
5. |
Élection des membres du Comité des questions constitutionnelles et juridiques |
III. PROGRAMME ALIMENTAIRE MONDIAL | |
6. |
Élection de six membres du Conseil d'administration du PAM |
IV. QUESTIONS DIVERSES | |
7. |
Questions découlant de la session de la Conférence |
8. |
Calendrier provisoire 2002-2003 des sessions des organes directeurs et des autres réunions principales de la FAO |
9. |
Autres questions |
 (cet annexe est disponible en formato PDF)
 
CL 122/1-Rev.2 |
Ordre du jour provisoire annoté |
CL 122/2 |
Calendrier provisoire des sessions des organes directeurs et des autres réunions principales de la FAO prévues pour 2002-2003
|
Série CL 122/INF | |
CL 122/INF/1 |
Déclaration de compétences et droits de vote présentée par la Communauté européenne et ses États Membres |
CL 122/INF/2 |
Composition du Conseil d'administration du PAM |
CL 122/INF/3 |
Liste provisoire des documents
|
Série CL 122/LIM | |
CL 122/LIM/1 |
Élection du Président et des membres du Comité du Programme |
CL 122/LIM/1-Corr.1 |
Rectificatif au document CL 122/LIM/1 |
CL 122/LIM/1- Corr.2 |
Rectificatif au document CL 122/LIM/1 |
CL 122/LIM/1- Corr.3 |
Rectificatif au document CL 122/LIM/1 |
CL 122/LIM/2 |
Élection du Président et des membres du Comité financier |
CL 122/LIM/2-Corr.1 |
Rectificatif au document CL 122/LIM/2 |
CL 122/LIM/3 |
Élection des membres du Comité des questions constitutionnelles et juridiques |
CL 122/LIM/4 |
Élection de six membres du Conseil d'administration du PAM
|
Série CL 122/PV |
|
CL 122/PV/1 |
Procès-verbaux provisoires des séances plénières
|
Série CL 122/OD |
|
CL 122/OD/1 |
Programme des séances |
 
2002 |
2003 |
|||
JANVIER |
||||
FÉVRIER |
22 ARC |
4 - 8 |
25 COFI |
24 - 28 |
MARS |
25 NERC |
9 - 13 |
16 COFO |
10 - 14 |
AVRIL |
73 CQCJ |
8 - 9/4 |
75 CQCJ |
8 - 9 |
MAI |
87 PC |
6 - 10 |
89 PC |
5 - 9 |
JUIN |
28 CSA |
6 - 8 |
124 CL |
23 - 28 |
JUILLET |
||||
AOÛT |
||||
SEPTEMBRE |
88 PC |
9 - 13 |
90 PC |
15 - 19 |
OCTOBRE |
74 CCQJ |
2 - 3 |
JMA |
16 |
NOVEMBRE |
125 CL |
26 - 28 | ||
DÉCEMBRE |
126 CL |
11 |
Aïd-Al-Adha: |
23 février 02 |
Aïd-Al-Adha: |
12 février 03 |
Pâques: |
31 mars 02 |
Pâques: |
20 avril 03 |
Ramadan: |
6 nov./5 déc. 02 |
Ramadan: |
27 oct./24 nov. 03 |
Aïd-Al-Fitr: |
6 décembre 02 |
Aïd-Al-Fitr: |
25 novembre 03 |
APRC |
Conférence régionale pour l'Asie et le Pacifique |
ERC |
Conférence régionale pour l'Europe |
ARC |
Conférence régionale pour l'Afrique |
FC |
Comité financier |
C |
Conférence |
JMA |
Journée mondiale de l'alimentation |
CL |
Conseil |
LARC |
Conférence régionale pour l'Amérique latine et les Caraïbes |
COAG |
Comité de l'agriculture |
||
COFI |
Comité des pêches |
NERC |
Conférence régionale pour le Proche-Orient |
COFO |
Comité des forêts |
PC |
Comité du Programme |
CP |
Comité des produits |
SMA: caa |
Sommet mondial de l'alimentation: cinq ans après |
CQCJ |
Comité des questions constitutionnelles et juridiques |
WFC |
Congrès forestier mondial |
CSA |
Comité de la sécurité alimentaire mondiale |
(novembre 2001 - novembre 2003)
Président | Membres | |
Pays-Bas (J. Berteling) | Australie (B. Hughes) | Liban (A. H. Haidar) |
Cameroun (M. Samatana) | Malaisie (R. Bin Khalid) | |
Canada (B. Hankey) | Mali (M. M. Touré) | |
Chine (Z. Tang) | Paraguay (Mme A.M. Baiardi Quesnel) | |
Colombie (B. Gutiérrez Zuluaga Botero) | Soudan (M.S.M.A. Marbi) |
(novembre 2001 - novembre 2003)
Président | Membres | |
Chili (H.O. Molina Reyes) | États-Unis d'Amérique (Mme C. Heileman) | Sénégal (A. Diouf) |
Japon (M. Ito) | Royaume-Uni (A. Beattie) | |
Koweït (Mme F.J. Hayat) | Suisse (R. Gerber) | |
Pakistan (A.B. Khan) | ||
République-Unie de Tanzanie (Mme P. M. Hingi) |
(novembre 2001 - novembre 2003)
Canada France Iraq Malte |
Niger Philippines Uruguay |
Mandat expirant le | Élus par le
Conseil de la FAO |
Élus par le
Conseil économique et social |
31 décembre 2002 |
Égypte (A)1 |
France (D) |
31 décembre 2003 |
Bangladesh (B) |
Danemark (D) |
31 décembre 2004 |
Allemagne (D) |
Algérie (A)
|
1L’un de ces sièges est attribué par roulement à un État de la liste A (2000-2002), de la liste B (2003-2005), de la liste A (2006-2008) et de la liste C (2009-2011). 2 Élu pour remplacer le Portugal. 3 Élu pour remplacer l’Australie. 4 Élu pour remplacer l’Iraq. |
(au 14 novembre 2001)
Afghanistan Afrique du Sud Albanie Algérie Allemagne Angola Antigua-et-Barbuda Arabie saoudite, Royaume d' Argentine Arménie Australie Autriche Azerbaïdjan Bahamas Bahreïn Bangladesh Barbade Belgique Belize Bénin Bhoutan Bolivie Bosnie-Herzégovine Botswana Brésil Bulgarie Burkina Faso Burundi Cambodge Cameroun Canada Cap-Vert Chili Chine Chypre Colombie Communauté européenne (Organisation Membre) Comores Congo, République démocratique du Congo, République du Costa Rica Côte d'Ivoire Croatie Cuba Danemark Djibouti Dominique Égypte El Salvador Émirats arabes unis Équateur Érythrée Espagne Estonie États-Unis d'Amérique Éthiopie Fidji Finlande France Gabon Gambie |
Géorgie Ghana Grèce Grenade Guatemala Guinée Guinée-Bissau Guinée équatoriale Guyana Haïti Honduras Hongrie Îles Cook Îles Marshall Îles Salomon Inde Indonésie Iran, République islamique d' Iraq Irlande Islande Israël Italie Jamaïque Japon Jordanie Kazakhstan Kenya Khirghizistan Kiribati Koweït Lesotho Lettonie L'ex-République yougoslave de Macédoine Liban Libéria Libye Lituanie Luxembourg Madagascar Malaisie Malawi Maldives Mali Malte Maroc Maurice Mauritanie Mexique Moldova, République de Monaco Mongolie Mozambique Myanmar Namibie Nauru Népal Nicaragua Niger Nigéria Nioué |
Norvège Nouvelle-Zélande Oman Ouganda Ouzbékistan Pakistan Palaos Panama Papouasie-Nouvelle-Guinée Paraguay Pays-Bas Pérou Philippines Pologne Portugal Qatar République arabe syrienne République centrafricaine République de Corée République dém. pop. lao République dominicaine République pop. dém. de Corée République tchèque Roumanie Royaume-Uni Rwanda Sainte-Lucie Saint-Kitts-et-Nevis Saint-Marin Saint-Vincent-et-les Grenadines Samoa Sao Tomé-et-Principe Sénégal Seychelles Sierra Leone Slovaquie Slovénie Somalie Soudan Sri Lanka Suède Suisse Suriname Swaziland Tadjikistan Tanzanie, République-Unie de Tchad Thaïlande Togo Tonga Trinité-et-Tobago Tunisie Turkménistan Turquie Uruguay Vanuatu Venezuela Viet Nam Yémen Yougoslavie Zambie Zimbabwe |