CL 125/INF/5 |
第一二五届会议 |
2003年11月26-28日,罗马 |
成员国参加 |
1. 本组织总规则第XXVII条第4款(a)项规定,“如果委员会某一成员国的代表预计不能出席委员会的一届会议,或由于失去工作能力、死亡或任何其它原因不能履行他所代表的成员国在当选任期未满期间的职责,该成员国应尽早通知总干事和本委员会主席,并可以指派一名具有本条第一款所述资格和经历的替代代表。这一替代代表的资格和经历应通知理事会”。
2. 美利坚合众国常驻粮农组织代理代表Lucy Tamlyn女士于2003年7月8日函告总干事:常驻副代表J. Michael Cleverley先生将替代前常驻副代表Carolee Heileman女士,作为美利坚合众国政府代表参加财政委员会第一O四届会议。还通知了财政委员会主席。
3. 兹附上J. Michael Cleverley先生的资历概要(附录A),供理事会了解情况。
4. 巴基斯坦粮食、农业和畜牧部主管辅助秘书Salik Nazir Ahmed先生于2003年7月16日函告总干事:巴基斯坦粮食、农业和畜牧部联合秘书(发展计划/国际合作)Mohammad Saleem Khan先生将替代巴基斯坦伊斯兰共和国大使馆前副代表Adnan Bashir Khan先生,作为巴基斯坦伊斯兰共和国政府代表参加财政委员会第一O四届会议。还通知了财政委员会主席。
5. 兹附上Muhammad Saleem Khan先生的资历概要(附录B),供理事会了解情况。
6. 智利共和国常驻粮农组织代表处于2003年9月11日发出照会通知本组织:常驻副代表Antonio Plaza Jiménez先生将替代未能出席会议的财政委员会主席Humberto Molina Reyes先生,作为政府代表参加财政委员会第一O五届会议。
7. 兹附上Antonio Plaza Jiménez先生的资历概要(附录C),供理事会了解情况。
姓名: |
J. Michael Cleverley先生 |
现任职务: |
常驻副代表(自2003年8月起) |
曾任主要职务: |
|
1975年-1976年 |
Brigham Young大学经济学讲师,犹太州普罗沃。 美国农业部农产品外销局经济学家,哥伦比亚特区华盛顿。 |
1976年-1978年 |
美利坚合众国驻米兰总领事馆经济官员。 |
1978年-1979年 |
美国国务院负责欧洲事务的助理国务卿助理,哥伦比亚特区华盛顿。 |
1979年-1983年 |
美利坚合众国驻赫尔辛基大使馆经济官员。 |
1984年-1988年 |
美利坚合众国驻伦敦大使馆经济官员。 |
1988年-1989年 |
美国国家战争学院,Ft. McNair,哥伦比亚特区华盛顿。 |
1989年-1993年 |
美利坚合众国驻雅典大使馆经济参赞。 |
1993年-1996年 |
美利坚合众国驻比勒陀利亚大使馆经济参赞。 |
1997年10月-1998年7月 |
美利坚合众国驻赫尔辛基大使馆临时代办。 |
1996年-1999年 |
美利坚合众国驻赫尔辛基大使馆外交使团副团长。 |
1999年-2000年 |
美国国务院稳定公约实施副协调员,哥伦比亚特区华盛顿。 |
2000年-2003年 |
美利坚合众国驻雅典大使馆外交使团副团长。 |
参加联合国及其专门机构的会议和活动: |
|
2003年 |
财政委员会第一O四届会议和第一O五届会议。 |
姓名: |
Mohammad Saleem Khan |
现任职务: |
巴基斯坦政府粮食、农业、畜牧和渔业部负责发展规划和国际合作的联合秘书(自2002年10月起)。 |
曾任主要职务: |
|
1988年-1992年 |
巴基斯坦常驻罗马联合国机构即粮农组织、世界粮食计划署、世界粮食理事会和农发基金副代表/农业参赞。 |
参加联合国及其专门机构的会议和活动: |
|
1988年-1992年 |
出席粮农组织大会第二十五届会议、第二十六届会议的巴基斯坦代表团成员。 出席粮农组织理事会第九十五届、九十六届、九十七届、九十八届、九十九届、一OO届、一O一届、一二三届会议的巴基斯坦代表团成员。 粮农组织理事会第九十六届会议副主席,粮农组织理事会第九十八届会议起草委员会主席。 |
1989年 |
罗马77国集团主席。 |
1991年 |
亚洲及太平洋区域小组主席。 |
1990年-1991年 |
粮农组织政府间大米小组主席。 粮农组织章程及法律事务委员会成员。 |
1991年-1993年 |
巴基斯坦在农发基金执行局的董事。 |
1992年-1993年 |
粮农组织/世界粮食计划署-联合财政委员会成员。 |
1994年-1997年 |
粮农组织/世界粮食计划署-联合财政委员会主席。 |
2002年 |
出席世界粮食首脑会议:五年之后的巴基斯坦代表团成员 |
姓名: |
Antonio Plaza Jiménez先生 |
现任职务: |
常驻粮农组织副代表(自2001年1月起)。 |
曾任主要职务: |
|
1982年7月-1983年2月 |
智利投资及信贷银行金融分析员/股票经纪人。 |
1983年3月-1984年2月 |
智利圣玛丽亚养恤金研究人员/股票经纪人。 |
1986年1月-1987年7月 |
政治事务处外交官,圣地亚哥。 |
1987年7月-1991年4月 |
智利驻东京大使馆经济处负责发展智利与日本之间的双边经济和贸易投资。 |
1991年5月-1992年1月 |
财政部外国投资委员会国际经济顾问,圣地亚哥。 |
1992年1月-1993年2月 |
美国事务主任,圣地亚哥。 |
1993年3月-1996年1月 |
智利驻悉尼总领事馆贸易专员。 |
1996年1月-1996年5月 |
Flour Daniel South Latin America销售研究专家。 |
1996年5月-1997年6月 |
Flour Daniel South Latin America销售及商业发展经理。 |
1997年6月-1998年2月 |
Flour Daniel处美洲设备公司南拉丁美洲地区商业发展经理。 |
1998年3月-1999年12月 |
农业部国际经济顾问,圣地亚哥。 |
参加联合国及其专门机构的会议和活动: |
|
2000年1月 |
智利驻粮农组织、世界粮食计划署执行局、农发基金管理大会代表。农发基金执行局成员。 |
2003年5月、2003年10月 |
财政委员会第一O三届会议和第一O五届会议成员。 |