CL 125/INF/5 |
Cent vingt-cinquième session |
Rome, 26-28 novembre 2003 |
CHANGEMENTS DANS LA REPRÉSENTATION DES ÉTATS MEMBRES AU COMITÉ FINANCIER |
1. Aux termes de l'Article XXVII-4a) du Règlement général de l'Organisation, "S'il apparaît que le représentant d'un membre du Comité sera dans l'impossibilité de participer à une session du Comité ou si, par suite d'incapacité, de décès ou pour un autre motif, le représentant n'est plus en mesure d'assurer ses fonctions pour le restant du mandat qu'a reçu le membre qu'il représente, ce membre en informe dès que possible le Directeur général et le Président et a la faculté de désigner un remplaçant de son représentant qui aura les qualités et les compétences dont il est fait état au paragraphe 1 du présent article. Le Conseil sera informé des qualités et des compétences du remplaçant de son représentant".
2. Par lettre datée du 8 juillet 2003, Mme Lucy Tamlyn, Représentante permanente par intérim des États-Unis d'Amérique auprès de la FAO, a informé le Directeur général que M. J. Michael Cleverley, Représentant permanent suppléant remplacerait Mme Carolee Heileman, ancienne Représentante permanente suppléante, en tant que Représentant du Gouvernement des États-Unis d'Amérique au Comité financier, à compter de sa cent quatrième session. Le Président du Comité financier en a également été informé.
3. Le Conseil trouvera ci-joint pour information un résumé des qualifications de M. J. Michael Cleverley (Annexe A).
4. Par lettre datée du 16 juillet 2003, M. Salik Nazir Ahmed, Secrétaire supplémentaire par intérim, Ministère de l'alimentation, de l'agriculture et de l'élevage du Pakistan, a informé le Directeur général que M. Mohammad Saleem Khan, Co-secrétaire (Planification du développement/coopération internationale), Ministère de l'alimentation, de l'agriculture et de l'élevage du Pakistan remplacerait M. Adnan Bashir Khan, ancien Représentant suppléant, Ambassade de la République islamique du Pakistan, en tant que Représentant du Gouvernement de la République islamique du Pakistan au Comité financier, à compter de sa cent quatrième session. Le Président du Comité financier en a également été informé.
5. Le Conseil trouvera ci-joint pour information un résumé des qualifications de M. Muhammad Saleem Khan (Annexe B).
6. Par une note verbale datée du 11 septembre 2003, la Représentation permanente de la République du Chili auprès de la FAO a informé l'Organisation que M. Antonio Plaza Jiménez, Représentant permanent suppléant, remplacerait M. Humberto Molina Reyes, Président du Comité financier, qui sera dans l'impossibilité d'assister à la réunion, comme Représentant du gouvernement au Comité financier, à sa cent cinquième session.
7. Le Conseil trouvera ci-joint pour information un résumé des qualifications de M. Antonio Plaza Jiménez (Annexe C).
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE | |
Nom: | M. J. Michael Cleverley |
Fonctions actuelles: | Représentant permanent suppléant (depuis août 2003). |
Principales fonctions antérieures: | |
1975-1976 | Chargé de cours en économies, Université Brigham Young, Provo, Utah. |
Économiste, Service de l'agriculture étrangère, Ministère de l'agriculture des États-Unis, Washington, D.C. | |
1976-1978 | Chargé des questions économiques, Consulat général des États-Unis d'Amérique, Milan. |
1978-1979 | Adjoint administratif, Sous-Secrétaire aux affaires européennes, Ministère des affaires étrangères des États-Unis, Washington, D.C. |
1979-1983 | Chargé des questions économiques, Ambassade des États-Unis d'Amérique, Helsinki. |
1984-1988 | Chargé des questions économiques, Ambassade des États-Unis d'Amérique, Londres. |
1988-1989 | National War College, Ft. McNair, Washington, D.C. |
1989-1993 | Conseiller aux affaires économiques, Ambassade des États-Unis d'Amérique, Athènes. |
1993-1996 | Conseiller aux affaires économiques, Ambassade des États-Unis d'Amérique, Pretoria. |
Octobre 1997 – juillet 1998 | Chargé d’Affaires par intérim, Ambassade des États-Unis d'Amérique, Helsinki. |
1996-1999 | Chef de mission suppléant, Ambassade des États-Unis d'Amérique, Helsinki. |
1999-2000 | Coordonnateur suppléant pour la mise en œuvre du pacte de stabilité, Ministère des affaires étrangères des États-Unis, Washington, D.C. |
2000-2003 | Chef de mission suppléant, Ambassade des États-Unis d'Amérique, Athènes. |
Participation à des réunions ou à des activités de l'Organisation des Nations Unies et de ses institutions spécialisées: | |
2003 | Cent quatrième et cent cinquième sessions du Comité financier. |
PAKISTAN | |
Nom: | Mohammad Saleem Khan |
Fonctions actuelles: | Co-secrétaire du Gouvernement du Pakistan, Ministère de l'alimentation, de l'agriculture, de l'élevage et des pêches, chargé de la planification du développement et de la coopération internationale (depuis octobre 2002). |
Principales fonctions antérieures: | |
1988-1992 | Conseiller en agriculture/Représentant permanent suppléant du Pakistan auprès des institutions des Nations Unies ayant leur siège à Rome: FAO, PAM, CMA et FIDA. |
Participation à des réunions ou à des activités de l'Organisation des Nations Unies et de ses institutions spécialisées: | |
1988-1992 | Membre de la délégation du Pakistan à la Conférence de la FAO à ses vingt-cinq et vingt-sixième sessions. |
Membre de la délégation du Pakistan au Conseil de la FAO à ses quatre-vingt-quinze, quatre-vingt-seize, quatre-vingt-dix-sept, quatre-vingt-dix-huit, quatre-vingt-dix-neuf, cent, cent une et cent vingt-troisième sessions. | |
Vice-Président du Conseil de la FAO à sa quatre-vingt-seizième session et Président du Comité de rédaction lors de la quatre-vingt-dix-huitième session. | |
1989 | Président de la Section de Rome du Groupe des 77. |
1991 | Président du Groupe régional de l'Asie et du Pacifique. |
1990-1991 | Président du Groupe intergouvernemental de la FAO sur le riz. |
Membre du Comité des affaires constitutionnelles et juridiques de la FAO. | |
1991-1993 | Membre du Conseil des gouverneurs du FIDA représentant le Pakistan. |
1992-1993 | Membre du Comité financier conjoint FAO/PAM. |
1994-1997 | Président du Comité financier conjoint FAO/PAM. |
2002 | Membre de la délégation pakistanaise au Sommet mondial de l'alimentation: cinq ans après. |
CHILI | |
Nom: | M. Antonio Plaza Jiménez |
Fonctions actuelles: | Représentant permanent suppléant auprès de la FAO (depuis janvier 2001). |
Principales fonctions antérieures: | |
Juillet 1982 - février 1983 | Analyste financier/négociateur d'actions, Banque d'investissement et de crédit, Chili. |
Mars 1983 - février 1984 | Chercheur/négociateur d'actions, Fonds de pension Santa Maria, Chili. |
Janvier 1986 - juillet 1987 | Diplomate, Division politique, Santiago. |
Juillet 1987 - avril 1991 | Responsable du développement de l'investissement économique et commercial bilatéral entre le Chili et le Japon, Division économique, Ambassade du Chili, Tokyo. |
Mai 1991 - janvier 1992 | Conseiller économique international, Comité de l'investissement extérieur, Ministère du trésor, Santiago. |
Janvier 1992 - février 1993 | Directeur du Bureau des États-Unis, Santiago. |
Janvier 1996 - mai 1996 | Délégué commercial, Consulat général du Chili, Sydney. |
Janvier 1996 - mai 1996 | Directeur, Développement commercial, Flour Daniel Amérique latine du Sud. |
Juin 1997 - février 1998 | Directeur, Développement commercial, Flour Daniel Amérique latine du Sud. |
Juin 1997 - février 1998 | Directeur, Développement des affaires, région Amérique latine du Sud, AMECO (American Equipment Company), Division de Flour Daniel. |
Mars 1998 - décembre 1999 | Conseiller économique international, Ministère de l'agriculture, Santiago. |
Participation à des réunions ou à des activités de l'Organisation des Nations Unies et de ses institutions spécialisées: | |
Janvier 2000 | Représentant du Chili auprès de la FAO, du Conseil d'administration du PAM et du Conseil des gouverneurs du FIDA. Membre du Conseil des gouverneurs du FIDA. |
Mai 2003 - octobre 2003 | Membre du Comité financier à ses cent trois et cent cinquième sessions. |