|
|
Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture |
CL
130/REP |
RAPPORT | |
DU CONSEIL DE LA FAO | |
|
|
Cent trentième session
|
|
Rome, 28 novembre 2005 | |
|
|
|
|
Président indépendant du Conseil: Mohammed Saeid Noori-Naeini
Algérie2 Allemagne1 Angola1 Arabie Saoudite3 Arménie1 Australie3 Bangladesh1 Bolivie2 Brésil2 Cameroun 2 4 Canada2 Cap-Vert2 Chili1 Chine1 Congo1 Côte d'Ivoire3 Cuba2 |
Égypte3 El Salvador3 Émirats arabes unis3 Érythrée2 États-Unis d’Amérique2 France3 Inde3 Indonésie3 Iran (République islamique d’)1 Italie3 Japon1 Mali2 Mexique2 Nigéria3 |
Oman2 Ouganda1 Pakistan3 Panama1 Pays-Bass2 Pérou1 Philippines1 République de Corée1 Royaume-Uni3 Slovénie2 Suède3 Thaïlande1 Trinité-et-Tobago2 Suède3 |
1 Mandat expirant le 31 décembre 2006. 2 Mandat expirant à la fin de la trente-quatrième session de la Conférence (novembre 2007) 4 Remplace la République démocratique du Congo jusqu'en novembre 2007. |
|
ISBN 92-5-205086-8
|
© FAO 2005 |
ÉLECTION DES PRÉSIDENTS ET DES MEMBRES DU COMITÉ DU PROGRAMME
ÉLECTION DES PRÉSIDENTS ET DES MEMBRES DU COMITÉ FINANCIER
ÉLECTION DES MEMBRES DU COMITÉ DES QUESTIONS CONSTITUTIONNELLES ET JURIDIQUES
QUESTIONS DÉCOULANT DE LA SESSION DE LA CONFÉRENCE
CALENRIER DES SESSIONS DES ORGANES DIRECTEURS DE LA FAO ET DES AUTRES RÉUNIONS PRINCIPALES 2006-2007
LES VERBES TRADUISANT DES DÉCISIONS, DES DIRECTIVES ET |
1. La cent trentième session du Conseil s'est tenue à Rome le 28 novembre 2005 sous la présidence de Mohammed Saeid Noori-Naeini, Président indépendant du Conseil.
2. Le Conseil a adopté l'ordre du jour tel qu'il figure à l'Appendice A au présent rapport.
3. Le Conseil a élu Vice-Présidents pour la session Govindan Nair (Inde), Horacio Maltez (Panama) et Mme Bojana Hocevar (Slovénie).
4. Conformément au Règlement intérieur de l'Organisation, le Conseil a élu les membres suivants du Comité du Programme pour la période novembre 2005 - novembre 2007:
Président: |
Royaume-Uni |
(Matthew Wyatt) |
Membres: |
Afghanistan |
(Abdul Razak Ayazi) |
Afrique du Sud |
(Mme Vangile Brenda Titi) | |
Australie |
(Mme Judy Barfield) | |
Canada |
(James Melanson) | |
Inde |
(Govindan Nair) | |
Jamahiriya arabe libyenne |
(Abdalla Abdulrahman Zaied) | |
Jamaïque |
(Frederick B. Zenny) | |
Nigéria |
(Ganyir Lombin) | |
Philippines |
(Romeo S. Recide) | |
République dominicaine |
(Mario Arvelo Caamaño) |
5. Conformément au Règlement général de l'Organisation, le Conseil a élu les membres suivants du Comité financier pour la période novembre 2005 - novembre 2007:
Président: |
Pakistan |
(Aamir Ashraf Khawaja) |
Membres |
Allemagne |
(Eckhard W. Hein) |
Côte d’Ivoire |
(Aboubakar Bakayoko) | |
Danemark |
(Soeren Skafte) | |
États-Unis d'Amérique |
(J. Michael Cleverley) | |
Italie |
(Augusto Zodda) | |
Japon |
(Seiichi Yokoi) | |
Paraguay |
(Mme Ana María Baiardi Quesnel) | |
Pérou |
(Roberto Seminario) | |
Qatar |
(Ahmed Ibrahim Al Abdulla) | |
Zimbabwe |
(Mme Verenica Takaendesa Mutiro) |
6. Conformément au Règlement général de l'Organisation, le Conseil a élu les sept membres ci-après du Comité des questions constitutionnelles et juridiques pour la période novembre 2005 - novembre 2007:
Belgique |
Philippines |
États-Unis d'Amérique |
République arabe syrienne |
Gabon |
République tchèque |
Guatemala |
7. Conformément à la Résolution 6/99 adoptée par la Conférence de la FAO à sa trentième session, le 13 novembre 1999, le Conseil devait élire six membres du Conseil d'administration du PAM parmi les États Membres de la FAO pour la période 1er janvier 2006 - 31 décembre 2008.
8. Le Conseil a élu les membres ci-après au Conseil d'administration du PAM pour un mandat de trois ans (1er janvier 2006 - 31 décembre 2008).
Liste |
Membres |
A |
Algérie |
C |
Colombie |
D |
Autriche |
E |
Slovénie |
9. Le Conseil a pris acte de la démission du Nicaragua du Conseil d'administration du PAM et est convenu que le Guatemala occuperait le siège de la liste laissée vacant pour le restant du mandat expirant le 31 décembre 2006.
10. Le Conseil a pris acte de la démission de la Thaïlande du Conseil d'administration du PAM et est convenu que le Kowëit occuperait le siège de la liste B laissé vacant pour le restant du mandat expirant le 31 décembre 2007.
11. Le Conseil a noté qu'aucune question découlant de la trente-troisième session de la Conférence n'avait à faire l'objet d'une décision de la part du Conseil à cette session.
12. Le Conseil a approuvé le calendrier des sessions des Organes directeurs de la FAO et des autres réunions principales pour 2006 et a pris note du calendrier pour 2007, qui font l'objet de l'Appendice D au présent rapport.
13. Le Conseil est convenu de tenir sa cent trente et unième session du
20 au 25 novembre 2006.
APPENDICE A
ORDRE DU JOUR DE LA CENT TRENTIÈME SESSION DU CONSEIL
1. |
Adoption de l'ordre du jour | ||
2. |
Élection de trois Vice-Présidents | ||
II. ACTIVITÉS DE LA FAO | |||
3. |
Élection du Président et des Membres du Comité du Programme | ||
4. |
Élection du Président et des Membres du Comité financier | ||
5. |
Élection des Membres du Comité des questions constitutionnelles et juridiques | ||
III. PROGRAMME ALIMENTAIRE MONDIAL | |||
6. |
Élection de six Membres du Conseil d'administration du PAM | ||
IV. QUESTIONS DIVERSES | |||
7. |
Questions découlant de la session de la Conférence | ||
8. |
Calendrier provisoire 2006-2007 des sessions des Organes directeurs de la FAO et des autres réunions principales | ||
9. |
Autres questions |
||
APPENDICE B
LISTE DES DÉLEGUÉS ET OBSERVATEURS
APPENDICE C
LISTE DES DOCUMENTS
CL 130/1 | Ordre du jour provisoire annoté |
CL 130/2 | Calendrier provisoire des sessions des Organes directeurs de la FAO et des autres réunions principales 2006-2007 |
Série/CL 130/INF | |
CL 130/INF/1 | Déclaration relative aux compétences et aux droits de vote soumise par la Communauté européenne (CE) et ses États Membres |
CL 130/INF/2 | Liste provisoire des documents |
CL 130/INF/3 | Composition du Conseil d'administration du Programme alimentaire mondial |
Série/CL 130/LIM | |
CL 130/LIM/1 | Élection du Président et des Membres du Comité du Programme |
CL 130/LIM/2 | Élection du Président et des Membres du Comité financier |
CL 130/LIM/3 | Élection des Membres du Comité des questions constitutionnelles et juridiques |
CL 130/LIM/4 | Élection de six Membres du Conseil d'administration du PAM |
Appendice D
CALENDRIER 2006-2007 DES SESSIONS DES ORGANES DIRECTEURS
ET D'AUTRES RÉUNIONS PRINCIPALES DE LA FAO
2006 |
2007 | |||||
JANVIER |
24 ARC |
30/1-3/2 |
||||
FÉVRIER |
27 COFI |
26/2-2/3 | ||||
MARS |
28 NERC |
12-16 |
18 COFO |
12-16 | ||
AVRIL |
29 LARC |
24-28 |
82 CQCJ |
4-5 | ||
MAI |
95 PC |
8-12 |
114 FC |
7-11 | ||
JUIN |
25 ERC |
7-9 |
132 CL |
18-23 | ||
JUILLET |
||||||
AOÛT |
||||||
SEPTEMBRE |
32 CSA |
18-22 |
115 CF |
17-21 | ||
OCTOBRE |
81 CQCJ |
2-3 |
JMA |
16 (mardi) | ||
NOVEMBRE |
131 CL |
20-25 |
133 CL |
14-16 | ||
DÉCEMBRE |
||||||
Eid Al-Adha: |
11 janvier 2006 |
Pâques: |
8 avril 2007 | |||
Pâques: |
16 avril 2006 |
Ramadan: |
13 septembre-12 octobre 2007 | |||
Ramadan: |
24 septembre-23 octobre 2006 |
Eid Al-Fitr: |
13 octobre 2007 | |||
Eid Al-Fitr: |
24 octobre 2006 |
Eid Al-Adha: |
31 décembre 2007 | |||
APRC |
Conférence régionale pour l'Asie et le Pacifique |
CQCJ |
Comité des questions constitutionnelles et juridiques |
ARC |
Conférence régionale pour l'Afrique |
CSA |
Comité de la sécurité alimentaire mondiale |
C |
Conférence |
ERC |
Conférence régionale pour l'Europe |
CL |
Conseil |
FC |
Comité financier |
COAG |
Comité de l'agriculture |
JMA |
Journée mondiale de l'alimentation |
COFI |
Comité des pêches |
LARC |
Conférence régionale pour l'Amérique latine et les Caraïbes |
COFO |
Comité des forêts |
NERC |
Conférence régionale pour le Proche-Orient |
CP |
Comité des produits |
PC |
Comité du Programme |
COMITÉ DU PROGRAMME
(novembre 2005– novembre 2007)
Président |
Membres |
|
Royaume-Uni (M. Wyatt) | Afghanistan (A.R.
Ayazi) Afrique du Sud (Mme V.B. Titi) Australie (Mme J. Barfield) Canada (J. Melanson) Inde (G. Nair) |
Jamaïque (F.B.
Zenny) Jamahiriya arabe libyenne (A.A. Zaied) Nigéria (G.G. Lombin) Philippines (R.S. Recide) République dominicaine (M. A. Caamaño) |
COMITÉ FINANCIER
(novembre 2005– novembre 2007)
Président |
Membres |
|
Pakistan (A.A. Khawaja) | Allemagne (E.W. Hein) Côte d’Ivoire (A. Bakayoko) Danemark (S. Skafte) États-Unis d’Amérique (J.M. Cleverley) Italie (A. Zodda) |
Japon (S. Yokoi) Paraguay (Mme A.M. Baiardi Quesnel) Pérou (R. Seminario) Qatar (A.I. Al Abdulla) Zimbabwe (Mme V. Takaendesa Mutiro) |
COMITÉ DES QUESTIONS CONSTITUTIONNELLES ET JURIDIQUES
(novembre 2005– novembre 2007)
Belgique | Philippines | |
États-Unis d'Amérique | République arabe syrienne | |
Gabon | République tchèque | |
Guatemala |
CONSEIL D’ADMINISTRATION DU PAM 2006
MEMBRES DE LA FAO (188)
(au 26 novembre 2005)
Afghanistan Afrique du Sud Albanie Algérie Allemagne Angola Antigua-et-Barbuda Arabie saoudite, Royaume d’ Argentine Arménie Australie Autriche Azerbaïdjan Bahamas Bahreïn Bangladesh Barbade Bélarus Belgique Belize Bénin Bhoutan Bolivie Bosnie-Herzégovine Botswana Brésil Bulgarie Burkina Faso Burundi Cambodge Cameroun Canada Cap-Vert Chili Chine Chypre Colombie Communauté européenne (Organisation Membre) Comores Congo, République démocratique du Congo, République du Costa Rica Côte d’Ivoire Croatie Cuba Danemark Djibouti Dominique Égypte El Salvador Émirats arabes unis Équateur Érythrée Espagne Estonie États-Unis d’Amérique Éthiopie Fidji Finlande France Gabon Gambie Géorgie Ghana |
Grèce Grenade Guatemala Guinée Guinée-Bissau Guinée équatoriale Guyana Haïti Honduras Hongrie Îles Cook Îles Marshall Îles Salomon Inde Indonésie Iran, République islamique d’ Iraq Irlande Islande Israël Italie Jamaïque Japon Jordanie Kazakhstan Kenya Kirghizistan Kiribati Koweït Lesotho Lettonie L’ex-République yougoslave de Macédoine Liban Libéria Libye Lituanie Luxembourg Madagascar Malaisie Malawi Maldives Mali Malte Maroc Maurice Mauritanie Mexique Micronésie, États fédérés de Moldova, République de Monaco Mongolie Mozambique Myanmar Namibie Nauru Népal Nicaragua Niger Nigéria Nioué Norvège Nouvelle-Zélande Oman |
Ouganda Ouzbékistan Pakistan Palaos Panama Papouasie-Nouvelle-Guinée Paraguay Pays-Bas Pérou Philippines Pologne Portugal Qatar République centrafricaine République de Corée République dém. pop. lao République dominicaine République pop. dém. de Corée République tchèque Roumanie Royaume-Uni Rwanda Sainte-Lucie Saint-Kitts-et-Nevis Saint-Marin Saint-Vincent-et-les Grenadines Samoa Sao Tomé-et-Principe Sénégal Serbie-et-Monténégro Seychelles Sierra Leone Slovaquie Slovénie Somalie Soudan Sri Lanka Suède Suisse Suriname Swaziland Syrie Tadjikistan Tanzanie, République-Unie de Tchad Thaïlande Timor-Leste Togo Tonga Trinité-et-Tobago Tunisie Turkménistan Turquie Tuvalu Ukraine Uruguay Vanuatu Venezuela Viet Nam Yémen Zambie Zimbabwe |
1 CL 130/1; CL 130/INF/1; CL 130/PV/1.
2 CL 130/PV/1.
3 CL 130/LIM/1; CL 130/PV/1.
4 CL 130/LIM/2; CL 130/PV/1.
5 CL 130/LIM/3; CL 130/PV/1.
6 CL 129/9; CL 130/LIM/4; CL 130/INF/3; CL 130/PV/1.
7 CL 130/PV.
8 CL 130/2; CL 130/PV/1.
9 CL 130/2; CL 130/PV/1.