|
Acte constitutif de la FAO, Article V.1 |
Cent vingt-cinquième, Rome, 26-28 novembre 2003
Cent vingt-quatrième, Rome, 23-28 juin 2003
Cent
vingt-troisième, Rome, 28 octobre - 2 novembre 2002
Cent
vingt deuxième, Rome, 14 novembre 2001
Cent
vingt et unième, Rome, 30 octobre- 1er novembre 2001
Cent
vingtième, Rome, 18-23 juin 2001
Le Conseil est lorgane exécutif de la Conférence. Il exerce les pouvoirs qui lui sont délégués par celle-ci et se réunit au moins trois fois entre les sessions ordinaires de la Conférence. Le Conseil est composé de 49 États Membres dont chacun est élu par la Conférence pour un mandat de trois ans, un tiers des membres étant renouvelé chaque année.
Un Président indépendant du Conseil est nommé par la Conférence pour un mandat renouvelable de deux ans. Lactuel Président indépendant, M. Aziz Mekouar (Maroc), a été nommé par la Conférence en 2001 pour un mandat qui prendra fin au terme de la session de la Conférence de 2003.
Président indépendant du Conseil: Aziz Mekouar
(à partir du 1er janvier 2003)
Allemagne1
|
Égypte3 |
Pakistan3 |
1 Mandat expirant à la fin de la trente-deuxième session de la Conférence
(novembre-décembre 2003). 2 Mandat expirant le 31 décembre 2004. 3 Mandat expirant à la fin de la trente-troisième session de la Conférence (novembre 2005). * Réputé demissionnaire, conformément à l'Article XXII-7 du Règlement général de l'Organisation. |
Suggestions?:
[email protected]
©FAO, 2003